中国东谈主民摆脱军空军
1949年11月11日,中国东谈主民摆脱军空军在北京成立。
1955年3月21日,中共中央主席、中央军委主席毛泽东为空军首届好汉标准元勋代表大会题词:“设置一支浩大的东谈主民空军,保卫故国,准备慑服侵扰者。”
1950年4月,中共中央西南局第一通知邓小平为《东谈主民空军》杂志创刊题词:“浩大的空军和浩大的陆军蚁集起来,咱们将是无敌的!”
1999年10月8日,时任中央军委主席为东谈主民空军成立50周年题词:“为诞生一支浩大的当代化的攻防兼备的东谈主民空军而欣喜。”
从1949年11月到现时,空军政事部主任、空军政事使命部主任仍是有20任了,其中6东谈主自后升任空军政事委员,其中有5东谈主被授予上将军衔。
空军历任政事部主任
第一任:肖 华
(1949年11月—1950年4月)
1949年3月,肖华任第四野战军特种兵司令员,4月28日,改任第13兵团政事委员。1949年11月,任中国东谈主民摆脱军空军政事部主任。
中华东谈主民共和国成立后,1950年1月,肖华任中国东谈主民摆脱军空军政事委员,与刘亚楼衔尾组建摆脱军空军。1950年4月,调任中国东谈主民摆脱军总政事部副主任,1954年11月兼任中国东谈主民摆脱军政事学院副院长。1956年9月任中共中央监察委员会副通知,12月任总干部部部长。
1959年10月任中央军委副秘书长。1964年5月,任中国东谈主民摆脱军监察委员会通知,9月,接替病故的罗荣桓元戎,任中国东谈主民摆脱军总政事部主任。1966年,任中共中央军委常委。曾参与制定《中国东谈主民摆脱军政事使命条例》、《连队处分陶冶使命条例》。
1975年7月,任军事科学院第二政委。1977年4月,任兰州军区政事委员、中共中央军委委员、中共甘肃省委第二通知。
1955年9月,被授予中国东谈主民摆脱军上将军衔。
第二任:吴法宪
(1950年4月—1953年1月)
1949年10月,任中国东谈主民摆脱军第四野战军第十三兵团副政委兼政事部主任。1950年4月,任中国东谈主民摆脱军空军政事部主任。
1950年7月至1957年2月,任中国东谈主民摆脱军空军第一副政委、副政委。其间:1950年7月至1953年1月兼任空军政事部主任。
1957年2月至1965年5月,任中国东谈主民摆脱军空军政事委员。
1965年5月至1967年9月,任中国东谈主民摆脱军空军司令员。
1967年9月至1971年9月,任中国东谈主民摆脱军副总咨询长兼空军司令员。
1950年7月至1971年9月,任空军党委副通知、第一副通知、通知、第一通知,其间:1954年5月至1959年4月兼任空军模范检查委员会通知、监察委员会通知。
1968年4月至1971年9月,兼任总咨询部党委第二通知。
1955年9月,被授予空军中将军衔。
第三任:王辉球
(1953年1月—1964年7月)
1949年2月,任中国东谈主民摆脱军第二野战军第16军政事委员。1950年1月至1953年3月,任贵州军区副政委兼政事部主任(1952年3月免兼)。
1953年1月,任中国东谈主民摆脱军空军政事部主任。1960年3月,任中国东谈主民摆脱军空军副政委兼政事部主任。1964年7月,免兼空军政事部主任。1968年9月,任中国东谈主民摆脱军空军政事委员。
1975年3月至8月,任沈阳军区政事委员。1975年8月,任沈阳军区咨询人。
1955年9月,被授予空军中将军衔。
第四任:黄玉昆
(1964年7月—1967年5月)
1956年5月至1957年8月,任沈阳军区空军政事部主任。1957年8月至1958年4月,任沈阳军区空军政事部第一主任。1958年4月至1964年7月,任沈阳军区空军副政委。1958年12月,任沈阳军区空军监察委员会通知。
1964年7月至1967年5月,任中国东谈主民摆脱军空军政事部主任。1975年5月至1975年8月,任福州军区空军政事部主任。
1975年8月至1985年3月,任摆脱军总政事部副主任。
1980年1月至1983年7月,兼任中共中央政法委员会委员。1980年9月至1981年3月,任中华东谈主民共和国最妙手民法院尽头法庭副庭长。
1985年4月至1993年3月,任中华东谈主民共和国寰宇东谈主民代表大会常务委员会委员。1986年3月,任中华东谈主民共和国寰宇东谈主民代表大会中国——阿根廷友好小组副主席。
1986年4月至1993年3月,任中华东谈主民共和国寰宇东谈主民代表大会法律委员会委员。1988年4月至1993年7月,任中华东谈主民共和国寰宇东谈主民代表大会常务委员会代表阅历审查委员会委员。
1955年9月,被授予空军少将军衔。
第五任:高厚良
(1973年5月—1975年10月)
1950年11月,任中国东谈主民摆脱军空军航空兵第3师政事委员。1952年8月,任空军第2军副军长兼咨询长。1953年2月,任空军第4军军长。1958年9月,任空军第5军军长。
1959年4月,任南京军区空军副司令员。1966年3月,任成齐军区空军拓荒所主任。
1973年5月至1977年4月,任空军副政委兼空军政事部主任。1975年10月,免兼空军政事部主任。
1977年4月至1985年7月,任中国东谈主民摆脱军空军政事委员。1985年9月,在中国共产党寰宇代表会议上被增选为中央咨询人委员会委员。
1955年9月,被授予空军少将军衔。
第六任:刘世昌
(1975年10月—1978年1月)
1959年4月至1960年7月,任广州军区空军政事部副主任。1960年7月至1963年8月,任广州军区空军政事部主任。
1963年8月至1968年5月,任空军第7军政事委员。1968年5月至1975年10月,任广州军区空军副政委。
1975年10月,任中国东谈主民摆脱军空军政事部主任。1978年1月至1985年7月,任空军副政委兼空军学院政事委员。1985年7月,任摆脱军空军模范检查委员会专职通知。
1955年9月,被授予空军大校军衔。
1964年4月,擢升为空军少将军衔。
第七任:叶松盛
(1978年1月—1982年11月)
1952年8月至1956年3月,任空军航空兵第4师政事委员。1956年3月,任空军航空兵第1师政事委员。
1959年10月,任广州军区空军政事部副主任。1963年6月至1968年5月,任广州军区空军政事部主任。1974年1月至1978年1月,任广州军区空军副政委。
1978年1月至1982年11月,任中国东谈主民摆脱军空军政事部主任。1982年11月,下野治疗。
1955年9月,被授予空军大校军衔。
1964年4月,擢升为空军少将军衔。
第八任:毕 皓
(1982年11月—1987年1月)
1979年6月,中国东谈主民摆脱军空军第四军政事委员。1980年12月,任空军政事部副主任。1982年11月,任中国东谈主民摆脱军空军政事部主任。
1987年1月,任成齐军区空军政事委员。1993年1月,,下野治疗。
1955年9月,被授予空军少校军衔。
1988年9月,被授予空军少将军衔。
1990年7月,擢升为空军中将军衔。
第九任:欣喜民
(1987年1月—1988年4月)
1977年9月至1983年5月,任福州军区空军政事部主任。1983年5月至1985年5月,任沈阳军区空军政事委员。
1985年9月至1993年12月,任空军副政委。1987年1月至1988年4月,任空军副政委兼空军政事部主任。1990年12月至1993年12月,任空军副政委兼空军模范检查委员会通知。
1993年12月,下野治疗。
1988年9月,被授予中国东谈主民摆脱军空军中将军衔。
第十任:丁文昌
(1988年4月—1992年11月)
1985年11月至1988年4月,任空军政事部副主任。1988年4月至1992年11月,任空军政事部主任。
1992年11月,任中国东谈主民摆脱军空军政事委员。1999年1月,到龄退役。
1988年9月,被授予中国东谈主民摆脱军空军少将军衔。
1990年7月,擢升为中国东谈主民摆脱军空军中将军衔。
1996年1月,擢升为中国东谈主民摆脱军空军上将军衔。
第十一任:张汉平
(1992年11月—1993年12月)
1987年12月至1991年12月,任中国东谈主民摆脱军空降兵第15军政事委员。1991年12月,任济南军区空军副政委。1992年11月至1993年12月,任空军政事部主任。1993年12月至1996年11月,任济南军区空军政事委员。
1988年9月,被授予中国东谈主民摆脱军空军少将军衔。
1993年7月,擢升为中国东谈主民摆脱军空军中将军衔。
第十二任:徐承栋
(1993年12月—1997年11月)
1993年1月至1993年12月,任广州军区空军副政委。1993年12月,任中国东谈主民摆脱军空军政事部主任。1997年11月至2003年12月,任空军副政委兼空军模范检查委员会通知。2003年12月,到龄退役。
1990年7月,被授予中国东谈主民摆脱军空军少将军衔。
1995年7月,擢升为中国东谈主民摆脱军空军中将军衔。
第十三任:邓昌友
(1997年11月—2002年5月)
1993年1月,任中国东谈主民摆脱军空军第九军政事委员。1996年7月,任兰州军区空军副政委兼模范检查委员会通知。
1997年3月,邓昌友任空军政事部副主任。1997年11月,任中国东谈主民摆脱军空军政事部主任。
2002年5月,任中国东谈主民摆脱军空军政事委员。2012年10月,到龄退役。
1992年7月,被授予中国东谈主民摆脱军空军少将军衔。
1999年7月,擢升为中国东谈主民摆脱军空军中将军衔。
2006年6月,擢升为中国东谈主民摆脱军空军上将军衔。
第十四任:孙俊哲
(2002年5月—2007年9月)
1997年11月至2002年5月,任南京军区空军政事委员。2002年5月,任中国东谈主民摆脱军空军政事部主任。
2007年9月,到龄退役。
1993年7月,被授予中国东谈主民摆脱军空军少将军衔。
1999年7月,擢升为中国东谈主民摆脱军空军中将军衔。
第十五任:王晓龙
(2007年9月—2009年12月)
2006年12月至2007年9月,担任成齐军区空军政事部主任。
2007年9月,任中国东谈主民摆脱军空军政事部主任。2009年12月,任空军副政委兼空军模范检查委员会通知。
2015年7月,到龄退役。
1998年7月,被授予中国东谈主民摆脱军空军少将军衔。
2008年7月,擢升为中国东谈主民摆脱军空军中将军衔。
第十六任:朱福熙
(2009年12月—2012年11月)
2005年12月,任总政事部秘书长。2008年2月,任总政事部干部部部长。
2009年12月,任空军政事部主任。2012年11月,升任成齐军区政事委员。
2016年1月,任西部战区政事委员。2017年1月,不再担任。
2016年7月,擢升为中国东谈主民摆脱军上将军衔。
第十七任:房开国
(2012年12月—2015年7月)
2000年6月至2007年6月,任中国东谈主民摆脱军空军政事部副主任。2007年6月至2012年7月,任兰州军区空军政事委员。2012年12月,任空军副政委兼空军政事部主任。2015年7月,到龄退役。
2000年7月,被授予中国东谈主民摆脱军空军少将军衔。
2008年7月,擢升为中国东谈主民摆脱军空军中将军衔。
第十八任:范骁骏
(2015年7月—2017年1月)
2005年,任北京军区空军政事部副主任。2008年,任广州军区空军政事部主任。2009年,任空降兵第十五军政事委员。
2014年7月,任济南军区副政委兼济南军区空军政委。2015年7月,任中国东谈主民摆脱军空军政事部主任。
2016年1月,任空军政事使命部主任。2017年1月,任北部战区政事委员。
2022年1月,到龄退役。
2007年7月,被授予中国东谈主民摆脱军空军少将军衔。
2015年7月,擢升为中国东谈主民摆脱军空军中将军衔。
2019年7月,擢升为中国东谈主民摆脱军空军上将军衔。
第十九任:堵远放
(2017年1月—2021年9月)
2013年3月至2015年9月,任广州军区空军政事部主任。2015年9月至2017年1月,任空军政事部副主任、空军政事使命部副主任。2017年1月,任空军政事使命部主任。2021年9月,不再担任。
2011年7月,被授予中国东谈主民摆脱军空军少将军衔。
2018年7月,擢升为中国东谈主民摆脱军空军中将军衔。
第二十任:姜 平
(2021年9月——)
曾任舟师装备部办公室主任。2013年12月,任舟师南海舰队航空兵政事部主任。2016年3月,任北部战区舟师副政委兼北部战区舟师航空兵政事委员。2019年6月,任政策营救戎行航天系统部政事委员。2021年9月,任空军政事使命部主任。
2014年12月,授予舟师少将军衔。
2019年12月,擢升舟师中将军衔。
2021年9月,改为空军中将军衔。
本站仅提供存储工作,悉数实践均由用户发布,如发现存害或侵权实践,请点击举报。